Ing. Ludmila Bubeníková
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Hospodářský výbor, členka od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro obranu a bezpečnost, členka od 7. 7. 2010 do 6. 12. 2011
- Výbor pro obranu, členka od 13. 12. 2011 do 28. 8. 2013
- Výbor pro obranu, místopředsedkyně od 18. 1. 2012 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro dopravu, členka od 6. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro vězeňství, členka od 22. 2. 2012 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, členka od 10. 6. 2010 do 28. 8. 2013