doc. MUDr. Leo Heger, CSc.
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 10. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Vláda
- Vláda České republiky, ministr zdravotnictví od 13. 7. 2010 do 10. 7. 2013