JUDr. Stanislav Polčák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
- ověřovatel od 24. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Ústavně právní výbor, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, předseda od 9. 7. 2010 do 19. 12. 2012
- Ústavně právní výbor, předseda od 19. 12. 2012 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy, člen od 6. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy, člen od 20. 1. 2011 do 29. 11. 2012
- Podvýbor pro kulturu, člen od 18. 5. 2011 do 28. 8. 2013
- Finanční podvýbor, člen od 2. 3. 2012 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 10. 6. 2010 do 28. 8. 2013