Ing. arch. Miroslav Petráň
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 30. 11. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Petiční výbor, člen od 16. 12. 2010 do 10. 2. 2011
- Kontrolní výbor, člen od 16. 12. 2010 do 10. 2. 2011
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Zemědělský výbor, člen od 10. 2. 2011 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro kulturu, člen od 22. 2. 2012 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro mládež a sport, člen od 10. 4. 2013 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub Věci veřejné, člen od 30. 11. 2010 do 28. 8. 2013