Martin Sedlář
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro obranu, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 4. 12. 2013 do 11. 3. 2015
- Výbor pro životní prostředí, člen od 11. 3. 2015 do 26. 10. 2017
Podvýbor
- Podvýbor pro veřejnou správu a E-Government, člen od 10. 4. 2014 do 4. 5. 2015
- Podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, člen od 30. 4. 2014 do 26. 10. 2017
- Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, člen od 15. 4. 2015 do 26. 10. 2017
- Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, místopředseda od 28. 4. 2015 do 26. 10. 2017
Komise
- Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, člen od 21. 10. 2015 do 26. 10. 2017
- Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47, člen od 10. 11. 2016 do 26. 10. 2017
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, náhradník od 14. 5. 2014 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub ANO 2011, člen od 30. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Spolková republika Německo, člen od 14. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Polsko, člen od 14. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Švýcarská konfederace, člen od 18. 3. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Estonsko, člen od 20. 6. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Estonsko, předseda od 20. 6. 2014 do 26. 10. 2017