JUDr. Jan Kalvoda
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 17. 12. 1996
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, člen od 7. 6. 1996 do 17. 12. 1996
Vláda
- Vláda České republiky, člen od 1. 1. 1993 do 3. 7. 1996
- Vláda České republiky, člen od 4. 7. 1996 do 7. 1. 1997
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 4. 7. 1996 do 7. 1. 1997
- Vláda České republiky, ministr spravedlnosti od 4. 7. 1996 do 7. 1. 1997