MUDr. Miloslav Janulík
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro bezpečnost, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Výbor pro zdravotnictví, člen od 26. 10. 2016 do 26. 10. 2017
Podvýbor
- Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku, člen od 20. 3. 2014 do 26. 10. 2017
Komise
- Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, člen od 12. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 11. 3. 2015 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub ANO 2011, člen od 30. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Seychelská republika, člen od 12. 12. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Arménie, člen od 27. 5. 2015 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Izrael, člen od 27. 5. 2015 do 27. 5. 2015
- Skupina ČR - Izrael, člen od 21. 12. 2015 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Rakousko, člen od 20. 1. 2016 do 26. 10. 2017
Instituce
- Dozorčí rada Vinařského fondu, člen od 26. 4. 2017 do 26. 4. 2021
Instituce
- Správní rada VZP, člen od 6. 2. 2014 do 24. 1. 2018