Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 21. 10. 2017 do 20. 10. 2021
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, členka od 28. 11. 2017 do 20. 10. 2021
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, místopředsedkyně od 6. 12. 2017 do 20. 10. 2021
- Rozpočtový výbor, členka od 20. 9. 2018 do 26. 4. 2019
Podvýbor
- Podvýbor pro regiony v transformaci, členka od 4. 2. 2021 do 20. 10. 2021
- Podvýbor pro regiony v transformaci, předsedkyně od 4. 2. 2021 do 20. 10. 2021
Klub
- Poslanecký klub ANO 2011, členka od 24. 10. 2017 do 20. 10. 2021
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Izrael, členka od 10. 4. 2018 do 20. 10. 2021