Ing. Jan Klas
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, člen od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování, člen od 30. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro zpravodajské služby, člen od 30. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro zpravodajské služby, předseda od 30. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, předseda od 19. 8. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Německo, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002