František Buříval
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 1. 6. 1920 do 15. 12. 1920
- Výbor rozpočtový, místopředseda od 9. 6. 1920 do 15. 12. 1920
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 27. 10. 1920 do 20. 10. 1921
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925
- Poslanecká sněmovna, místopředseda od 26. 5. 1920 do 14. 11. 1925