Eva Matoušková
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
- ověřovatel od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Výbor
- Ústavně právní výbor, členka od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, členka od 10. 11. 1993 do 6. 6. 1996
Klub
- Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa, členka od 6. 6. 1992 do 19. 11. 1992
- Poslanecký klub Liberální strany národně sociální, členka od 20. 11. 1992 do 22. 7. 1994
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, členka od 1. 9. 1994 do 6. 6. 1996