RNDr. Vilém Holáň
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 16. 7. 2002 do 26. 6. 2003
- Zahraniční výbor, místopředseda od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace, člen od 1. 10. 2002 do 31. 5. 2004
- Podvýbor pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace, místopředseda od 1. 10. 2002 do 31. 5. 2004
- Podvýbor pro otázky sociálně ohrožených skupin, člen od 16. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění, člen od 11. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku, úhradu zdravotní péče a pro zdravotnickou informatiku, člen od 27. 1. 2005 do 15. 6. 2006
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, člen od 6. 8. 2002 do 20. 7. 2004
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, člen od 19. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Evropský parlament
- Evropský parlament, pozorovatel od 18. 4. 2003 do 30. 4. 2004
- Evropský parlament, poslanec od 1. 5. 2004 do 20. 7. 2004