PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, předseda od 17. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro školství, člen od 19. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, člen od 19. 9. 2002 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 25. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Kanada, člen od 18. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Rusko a Eurasie, člen od 6. 3. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Ukrajina, člen od 17. 4. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Francie, člen od 14. 5. 2004 do 15. 6. 2006