Zdeněk Kořistka
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 8. 7. 2004 do 15. 6. 2006
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 24. 9. 2004 do 15. 6. 2006
- Hospodářský výbor, člen od 24. 9. 2004 do 15. 6. 2006
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 24. 9. 2004 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody-Demokratické unie, člen od 8. 7. 2004 do 15. 6. 2006
- Poslanecký klub Unie svobody-Demokratické unie, místopředseda od 24. 8. 2004 do 15. 6. 2006