Ing. Miroslav Krajíček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 1. 10. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti, předseda od 1. 10. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro podporu malého a středního podnikání, člen od 27. 11. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění, člen od 16. 12. 2002 do 15. 6. 2006
Komise
- Vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human, člen od 29. 6. 2004 do 31. 3. 2005
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 25. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Itálie, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Austrálie a Nový Zéland, člen od 18. 12. 2002 do 15. 6. 2006