Ing. František Beneš, CSc.
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
- ověřovatel od 11. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, místopředseda od 17. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro veřejnou správu, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro územní plánování a stavební řád, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro územní plánování a stavební řád, garanční předseda od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, člen od 13. 11. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace, člen od 16. 12. 2002 do 31. 5. 2004
- Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě, člen od 17. 3. 2003 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro bytovou politiku, člen od 20. 7. 2004 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro problematiku korupce, člen od 9. 9. 2004 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 19. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - ASEAN, člen od 18. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Rusko a Eurasie, člen od 6. 3. 2003 do 15. 6. 2006