Ing. Alfréd Michalík
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Hospodářský výbor, člen od 28. 5. 2003 do 13. 12. 2005
- Rozpočtový výbor, člen od 13. 12. 2005 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro regionální rozvoj, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury, člen od 25. 11. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 12. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění, člen od 20. 1. 2003 do 15. 6. 2006
Komise
- Vyšetřovací komise pro objasnění skutečností v souvislosti se smlouvou o výstavbě dálnice D 47 mezi státem a firmou Housing and Construction, člen od 28. 5. 2003 do 30. 6. 2004
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 13. 12. 2005 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Maďarsko, člen od 27. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Maďarsko, předseda od 27. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 5. 3. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Polsko, člen od 17. 4. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Turecko, člen od 10. 2. 2005 do 15. 6. 2006
Instituce
- Dozorčí rada České konsolidační agentury, člen od 22. 10. 2002 do 31. 12. 2007