PhDr. Robin Böhnisch
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 23. 4. 2003 do 15. 6. 2006
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, člen od 28. 5. 2003 do 15. 6. 2006
- Ústavně právní výbor, člen od 28. 5. 2003 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Finanční podvýbor, člen od 12. 6. 2003 do 15. 6. 2006
- Finanční podvýbor, místopředseda od 12. 6. 2003 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí, člen od 20. 1. 2005 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro kriminalitu mládeže, člen od 31. 3. 2005 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 23. 4. 2003 do 15. 6. 2006