Ing. Josef Poláček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 7. 2004 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro evropské záležitosti, člen od 24. 9. 2004 do 15. 6. 2006
- Výbor pro evropské záležitosti, ověřovatel výboru od 29. 3. 2006 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci, člen od 12. 10. 2004 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 20. 7. 2004 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Bulharsko, člen od 15. 12. 2005 do 15. 6. 2006