Ing. Pavol Kubuš
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 9. 12. 2005 do 15. 6. 2006
- ověřovatel od 13. 12. 2005 do 13. 12. 2005
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 13. 12. 2005 do 2. 2. 2006
- Rozpočtový výbor, člen od 2. 2. 2006 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 9. 12. 2005 do 15. 6. 2006