Václav Čundrle
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 27. 1. 1993 do 6. 6. 1996
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 22. 4. 1993 do 6. 6. 1996
Klub
- Poslanecký klub Levého bloku, člen od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996