Jan Kavan
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Zahraniční výbor, místopředseda od 29. 9. 2004 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy a kontrolu obchodu s vojenským materiálem, člen od 24. 11. 2005 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 16. 2. 2005 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Řecko, člen od 27. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Latinská Amerika, člen od 17. 4. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Íránská islámská republika, člen od 1. 6. 2005 do 15. 6. 2006
Vláda
- Vláda České republiky, ministr zahraničních věcí od 22. 7. 1998 do 14. 7. 2002
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 10. 12. 1999 do 14. 7. 2002