PhDr. Marta Hubová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
- ověřovatel od 6. 6. 1992 do 14. 2. 1994
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členka od 6. 6. 1992 do 16. 2. 1994
- Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, členka od 17. 2. 1994 do 6. 6. 1996
Klub
- Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska, členka od 6. 6. 1992 do 15. 11. 1993
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, členka od 16. 11. 1993 do 6. 6. 1996