Petr Tluchoř
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro zdravotnictví, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Volební výbor, člen od 6. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Volební výbor, předseda od 6. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Organizační výbor, člen od 5. 11. 2009 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro volební legislativu, člen od 25. 10. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Volební komise, člen od 27. 6. 2006 do 3. 6. 2010
- Volební komise, předseda od 27. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, předseda od 26. 9. 2006 do 3. 6. 2010