Jan Zahradníček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Výbor
- Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, člen od 6. 6. 1992 do 19. 5. 1993
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 20. 5. 1993 do 6. 6. 1996
- Organizační výbor, člen od 28. 9. 1995 do 6. 6. 1996
- Organizační výbor, ověřovatel výboru od 28. 9. 1995 do 6. 6. 1996
Klub
- Poslanecký klub Křesansko demokratické strany, člen od 6. 6. 1992 do 2. 5. 1995
- Poslanecký klub Křesansko demokratické strany I., člen od 3. 5. 1995 do 11. 9. 1995
- Poslanecký klub Křesansko demokratické strany I., předseda od 3. 5. 1995 do 11. 9. 1995
- Poslanecký klub Křesanské a demokratické unie - Československé strany lidové, člen od 12. 9. 1995 do 6. 6. 1996
- Poslanecký klub Křesanské a demokratické unie - Československé strany lidové, místopředseda od 11. 10. 1995 do 6. 6. 1996