JUDr. Jitka Kupčová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
- místopředsedkyně od 11. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Organizační výbor, členka od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Organizační výbor, místopředsedkyně od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro přípravu novely jednacího řádu, členka od 13. 11. 2002 do 15. 6. 2006
Komise
- Dočasná komise pro otázky Ústavy České republiky, členka od 18. 4. 2003 do 15. 6. 2006
- Dočasná komise pro otázky Ústavy České republiky, předsedkyně od 18. 4. 2003 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, členka od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Velká Británie, členka od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Slovensko, členka od 5. 3. 2003 do 15. 6. 2006
Instituce
- Dozorčí rada VZP, člen od 9. 5. 2006 do 9. 5. 2010