JUDr. Michal Hašek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Organizační výbor, člen od 17. 5. 2005 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro rozvoj venkova, člen od 18. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro bytovou politiku, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro veřejnou správu, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro regionální rozvoj, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro přípravu novely jednacího řádu, člen od 13. 11. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro rozvoj venkova, místopředseda od 14. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie, člen od 4. 3. 2003 do 15. 6. 2006
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 24. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, člen od 6. 8. 2002 do 15. 6. 2006
- Stálá delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie, člen od 6. 8. 2002 do 9. 8. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 6. 8. 2002 do 18. 3. 2003
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 1. 4. 2003 do 7. 2. 2005
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 7. 2. 2005 do 31. 1. 2006
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, předseda od 31. 1. 2006 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Skandinávské státy, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Chorvatsko, člen od 26. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Rakousko, člen od 6. 3. 2003 do 15. 6. 2006
Instituce
- Správní rada VZP, člen od 9. 5. 2006 do 9. 5. 2010