Ing. Antonín Seďa
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro obecní policii, člen od 2. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro profesionalizaci AČR, člen od 2. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro problematiku korupce, člen od 26. 5. 2004 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro letectví a kosmonautiku, člen od 26. 1. 2005 do 15. 6. 2006
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 24. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, náhradník od 6. 8. 2002 do 4. 11. 2004
- Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, člen od 4. 11. 2004 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - ASEAN, člen od 18. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Latinská Amerika, člen od 17. 4. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Střední Amerika a Karibik, člen od 29. 4. 2003 do 15. 6. 2006
Instituce
- Správní rada VZP, člen od 29. 6. 2004 do 30. 4. 2006