Dana Filipi
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, členka od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členka od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro kulturu, členka od 9. 9. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro mládež a sport, členka od 9. 9. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro kulturu, předsedkyně od 9. 9. 2010 do 28. 8. 2013
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, členka od 9. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, místopředsedkyně od 14. 10. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, členka od 30. 5. 2010 do 28. 8. 2013