PaedDr. Ladislav Jirků
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Volební výbor, člen od 19. 2. 2013 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, člen od 9. 9. 2010 do 28. 8. 2013
Pracovní skupina
- Pracovní skupina k problematice průvodcovské činnosti, člen od 21. 9. 2012 do 28. 8. 2013
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 9. 7. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 10. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Itálie, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013