Mgr. Eduard Zeman
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, místopředseda od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro školství, člen od 6. 8. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro školství, předseda od 6. 8. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, člen od 13. 11. 2002 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Čína, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Kypr, člen od 11. 12. 2002 do 15. 6. 2006
Vláda
- Vláda České republiky, ministr školství, mládeže a tělovýchovy od 22. 7. 1998 do 14. 7. 2002