Změna volebního období
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (od 23.11.2021), aktuální stav
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (od 23.11.2021)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (28.11.2017 - 20.10.2021)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (12.12.2013 - 26.10.2017)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (9.07.2010 - 28.08.2013)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (8.11.2006 - 3.06.2010)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (6.08.2002 - 15.06.2006)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (16.10.1998 - 20.06.2002)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (4.07.1996 - 19.06.1998)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (od 23.11.2021)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (28.11.2017 - 20.10.2021)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (12.12.2013 - 26.10.2017)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (9.07.2010 - 28.08.2013)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (8.11.2006 - 3.06.2010)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (6.08.2002 - 15.06.2006)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (16.10.1998 - 20.06.2002)
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (4.07.1996 - 19.06.1998)