doc.Ing. Valtr Komárek, DrSc.
Seznam činností
Klub
- Občanské fórum, Hlasoval za klub od 26. 9. 1990 do 24. 5. 1991
- Klub Sociálně demokratické orientace, Hlasoval za klub od 29. 5. 1991 do 21. 4. 1992
- Jak jsem hlasoval:
- Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
Sněmovna národů