Mgr. Jaroslav Bžoch
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 9. 10. 2021 do 28. 6. 2024
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 23. 11. 2021 do 28. 6. 2024
- Výbor pro evropské záležitosti, člen od 23. 11. 2021 do 28. 6. 2024
- Výbor pro evropské záležitosti, místopředseda od 24. 11. 2021 do 28. 6. 2024
- Zahraniční výbor, místopředseda od 24. 11. 2021 do 28. 6. 2024
Podvýbor
- Podvýbor pro sport, člen od 15. 12. 2021 do 28. 6. 2024
- Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, člen od 19. 1. 2022 do 28. 6. 2024
- Podvýbor pro rozvojovou spolupráci, člen od 20. 1. 2022 do 28. 6. 2024
- Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy, člen od 20. 1. 2022 do 28. 6. 2024
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, člen od 26. 11. 2021 do 1. 3. 2024
Klub
- Poslanecký klub ANO 2011, člen od 12. 10. 2021 do 28. 6. 2024
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Chile, člen od 21. 2. 2022 do 10. 11. 2022
- Skupina ČR - Kanada, člen od 21. 2. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Japonsko, člen od 21. 2. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Mexiko, člen od 21. 2. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Austrálie, Nový Zéland, člen od 21. 2. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Francie, člen od 21. 2. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Španělské království, člen od 25. 2. 2022 do 31. 3. 2022
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 2. 3. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Spojené státy americké, člen od 2. 3. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Thajské království, člen od 16. 3. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Thajské království, předseda od 16. 3. 2022 do 28. 6. 2024
- Skupina ČR - Irácká republika, člen od 31. 3. 2022 do 28. 6. 2024