PhDr. Jaroslava Wenigerová
Seznam činností
Instituce
- Rada České tiskové kanceláře, členka od 21. 6. 2017 do 21. 6. 2022
- Rada České tiskové kanceláře, místopředseda od 15. 12. 2021 do 21. 6. 2022
- Rada České tiskové kanceláře, členka od 22. 6. 2022
- Rada České tiskové kanceláře, místopředseda od 12. 12. 2022