Ing. Jiří Václavek
Seznam činností
Instituce
- Dozorčí rada České konsolidační agentury, člen od 15. 3. 2006 do 31. 12. 2007
Instituce
- Prezídium Fondu národního majetku České republiky, člen od 3. 12. 1999 do 8. 10. 2002
- Prezídium Fondu národního majetku České republiky, člen od 22. 10. 2002 do 1. 1. 2006