Ing. Bohuslav Peka
Seznam činností
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky
- Sněmovna lidu, poslanec od 7. 6. 1990 do 4. 6. 1992
Klub
- Hnutí za samosprávnou demokracii, Hlasoval za klub od 26. 9. 1990 do 5. 11. 1991
- Hnutí za samosprávnou demokracii - I, Hlasoval za klub od 13. 5. 1991 do 29. 5. 1991
- Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko, Hlasoval za klub od 26. 6. 1991 do 26. 6. 1991
- Jak jsem hlasoval:
- Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
Sněmovna lidu