Vladimír Mlynář
Seznam činností
Vláda
- Vláda České republiky, ministr od 15. 7. 2002 do 31. 12. 2002
- Vláda České republiky, ministr informatiky od 1. 1. 2003 do 4. 8. 2004
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Nacházíte se: Úvod › Poslanci a orgány › Poslanci
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111