Změna volebního období
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (od 23.11.2021), aktuální stav
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (od 23.11.2021)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (28.11.2017 - 20.10.2021)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (10.12.2013 - 26.10.2017)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (1.01.2012 - 28.08.2013)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (od 23.11.2021)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (28.11.2017 - 20.10.2021)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (10.12.2013 - 26.10.2017)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (1.01.2012 - 28.08.2013)